Reports for Nicolas R.A. Koechlin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicolas R.A. Koechlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005801002, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fähribeizli AG, in Muri bei Bern, CHE-197.301.983, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005659848).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koechlin, Nicolas, von Basel, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005751510, Commercial Registry Office Berne, (36)
Valiant Hypotheken AG, in Bern, CHE-220.169.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2022, Publ. 1005597340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koechlin, Nicolas R.A., von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glauser, Patrick, von Neuchâtel, in Ortschwaben (Meikirch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feistmann, Cristina, von Locarno, in Herrliberg, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005663066, Commercial Registry Office Berne, (36)
MV Angela AG, in Bern, CHE-100.970.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005359926).
Firma neu:
MV Angela AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.01.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koechlin, Nicolas, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].