Reports for Tanja Koch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tanja Koch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005807908, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Amplo AG, in Zürich, CHE-131.786.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646780).
Firma neu:
Amplo AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Amplo SA en liquidation) (Amplo Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Tanja, von Zürich, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Jeremias, von Lommiswil, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uitterdijk, Niels, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Oliver, von Rebstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brauchli, Simon, von Zürich, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005509417, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Amplo GmbH, in Zürich, CHE-131.786.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2022, Publ. 1005432121).
Statutenänderung:
20.06.2022.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 50'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 20.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021 mit Aktiven von CHF 211'961.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 176'830.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000'000 zu 50% liberierte Aktien zu CHF 0.01.
Firma neu:
Amplo AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Amplo SA) (Amplo Ltd).
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Die Pflichten sind aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Tanja, von Zürich, in Horgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keel, Oliver, von Rebstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Uitterdijk, Niels, niederländischer Staatsangehöriger, in Purmerend (NL), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005432121, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Amplo GmbH, in Zürich, CHE-131.786.294, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903209).
Domizil neu:
Stauffacherstrasse 96, 8004 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keel, Oliver, von Rebstein, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Uitterdijk, Niels, niederländischer Staatsangehöriger, in Purmerend (NL), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Koch, Tanja, von Zürich, in Horgen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00.