Reports for Michael Koch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Koch
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Koch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005298297, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Ruckstuhl Transport AG, in St. Gallen, CHE-135.856.568, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005161152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Michael, von Thal, in Altenrhein (Thal), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005270670, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Buriet Liegenschaften AG, in Thal, CHE-166.690.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2019, Publ. 1004539322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruggli, Rolf, von Hauptwil-Gottshaus, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Gabriella, genannt Gaby, von Walzenhausen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Michael, von Thal, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Fabian, von Wald (AR), in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tobler, Michael, von Thal, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR01-1004539322, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Buriet Liegenschaften AG, in Thal, CHE-166.690.358, Aegetli 2, 9425 Thal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.12.2018. 27.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und den Verkauf sowie das Halten und die Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 630'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 630'000.00.
Aktien:
630 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.12.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Ruggli, Rolf, von Hauptwil-Gottshaus, in Thal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eugster, Fabian, von Wald (AR), in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kellenberger, Gabriella, genannt Gaby, von Walzenhausen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Michael, von Thal, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tobler, Michael, von Thal, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.