Reports for Richard Knüsel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Knüsel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005505159, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rumalo Immo AG, in Risch, CHE-113.058.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Richard, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenberg, Sibylle, von Risch, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005482910, Commercial Registry Office Zug, (170)
BR Bau und Finanz AG, in Risch, CHE-113.570.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429164).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knüsel, Richard, von Risch, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knüsel, Stephan, von Risch, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005356427, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Ravulco AG, in Hergiswil (NW), CHE-102.963.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, Publ. 2971093). Mit Erklärung vom 29.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Refina Treuhand AG Horw (CHE-107.936.742), in Horw, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bellini-von Wartburg, Albino, von Zürich, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knüsel, Richard, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].