Reports for Hermann Knoll
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hermann Knoll
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004675668, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Digital Literacy AG, in Basel, CHE-435.196.638, c/o Georg Stibler, Wanderstr. 21, 4054 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Rahmen der Digitalen Grundbildung (Digital Literacy) zum Lernen, zur Aus- und Weiterbildung sowie zur Zertifizierung von Informatik- und Management-Fertigkeiten oder -Kompetenzen anzubieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 09.07.2019 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Stricker, Thomas, von Glarus Süd, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Knoll, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5150594, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Nachtrag des im SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S. 8, publizierten TR-Eintrags Nr. 2511 vom 20.05.2009. ISM Informatica e Software Moderna SA in Liquidation, in Disentis/Mustér, CH-350.3.003.540-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2009, S. 9, Publ. 5037512).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knoll, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Malans, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Marcus, von Basel und Arth, in Porza, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Quinter, Alfons, von Trun, in Segnas (Disentis/Mustér), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bearth, Alois Vital, von Sumvitg, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5037512, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
ISM Informatica e Software Moderna SA, in Disentis/Mustér, CH-350.3.003.540-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2008, S. 8, Publ. 4524008).
Firma neu:
ISM Informatica e Software Moderna SA in Liquidation.
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.05.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knoll, Hermann, österreichischer Staatsangehöriger, in Malans, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Weber, Marcus, von Basel und Arth, in Porza, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Quinter, Alfons, von Trun, in Segnas (Disentis/Mustér), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bearth, Alois Vital, von Sumvitg, in Maienfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huonder, Gion Battesta, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Treuhand Peng GmbH, in Chur (CH-350.4.000.460-0), Revisionsstelle [bisher: Treuhand Peng GmbH, in Chur].