Reports for Peter Kladny
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Peter Kladny
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004745675, Commercial Registry Office Jura, (670)
Groupe Chaignat SA en liquidation, à La Baroche, CHE-417.182.271, société anonyme (No. FOSC 200 du 16.10.2019, Publ. 1004739345).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kladny, Peter, de La Tène, à La Rippe, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: 4045673, Commercial Registry Office Jura, (670)
Groupe Chaignat SA, à La Baroche, CHE-417.182.271, société anonyme (No. FOSC 85 du 03.05.2017, Publ. 3501313).
Modification des statuts:
19.01.2018.
Nouveau capital-actions:
CHF 399'998.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 399'998.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
399'998 actions nominatives de CHF 1.00 [précédemment: 100'000 actions nominatives de CHF 1.00].
Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000.00 à CHF 399'998.00 par l'émission de 299'998 actions nominatives de CHF 1.00 chacune, avec un agio de CHF 0, 50 par actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Kladny, Peter, de La Tène, à La Rippe, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Chaignat, Gilles Pierre, de La Baroche, à Charmoille (La Baroche), administrateur-délégué, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature individuelle];
Ascension, Sylvain, ressortissant français, à Coppet, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Buttex, Cédric, de Valbroye, à Coppet, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
De Simoni, Massimo, de Estavayer, à Renens VD, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: 2173121, Commercial Registry Office Berne, (36)
Smixin AG, in Biel/Bienne, CHE-115.319.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, Publ. 1764299).
Statutenänderung:
13.05.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 189'075.00 [bisher: CHF 169'575.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 189'075.00 [bisher: CHF 169'575.00].
Aktien neu:
189'075 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 169'575 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.05.2015 werden Forderungen von total CHF 1'170'000.00 verrechnet, wofür 19'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.01.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kladny, Peter genannt Pierre, von La Tène, in La Rippe, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boesch, Hans Heinrich, von Forel-sur-Lucens, in Etoy, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kapadia, Mihir Dhirajlal, britischer Staatsangehöriger, in Hendon (UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.