Reports for Björn Klaas
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Björn Klaas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004579219, Commercial Registry Office Zug, (170)
COLORANT CHROMATICS AG, in Zug, CHE-103.202.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, S.0, Publ. 2361741).
Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Karl Heinz, von Sumiswald, in Beromünster, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Du Plessis, Barend Christoffel, niederländischer Staatsangehöriger, in Veldhoven (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aeschlimann, Bruno, von Trachselwald, in Beinwil (Freiamt), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Potoczny, Zaneta, polnische Staatsangehörige, in Mersch (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1844077, Commercial Registry Office Zug, (170)
COLORANT CHROMATICS AG, in Cham, CHE-103.202.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2013, Publ. 1216069).
Statutenänderung:
17.11.2014.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gotthardstrasse 28, 6304 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Markus, von Unterägeri, in Zug, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gelp, Joseph John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sheffield Village (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
François, Philippe, belgischer Staatsangehöriger, in Rotkreuz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Palm, Christoph, belgischer Staatsangehöriger, in Clervaux (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Karl Heinz, von Sumiswald, in Beromünster, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1216069, Commercial Registry Office Zug, (170)
COLORANT CHROMATICS AG, in Cham, CH-170.3.003.801-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2013, Publ. 7083808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frost, Mark David Wilson, britischer Staatsangehöriger, in Derbyshire (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaas, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.