Reports for Markus Kistler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Kistler
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Kistler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006113113, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Witronic AG, in Rothrist, CHE-105.732.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kistler, Markus, von Böztal, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Andreas, von Böztal, in Wynau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kunz, Raphael, von Regensberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005584291, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserverbund Bipperamt AG, in Oberbipp, CHE-107.718.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Patrick, von Rüegsau, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruchti-Blaser, Corinne, von Trubschachen, in Ruppoldsried (Rapperswil (BE)), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Born, Hanspeter, von Niederbipp, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kistler, Markus, von Böztal, in Wolfisberg (Niederbipp), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005377271, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Witronic AG, in Rothrist, CHE-105.732.281, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004531158). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kistler, Markus, von Böztal, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Effingen, in Wolfisberg];
Kistler, Andreas, von Böztal, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Effingen].