Reports for Roland Kissling
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Kissling
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Kissling
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005756685, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Kastanienpark, in Oberdiessbach, CHE-108.919.769, Stiftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2023, Publ. 1005649419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Molen, Silvia, von Eggiwil, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Roland, von Fulenbach, in Freimettigen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wagner, Daniel, von Rüegsau, in Heimberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zulliger, Fabian, von Madiswil, in Gerzensee, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005522812, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Kastanienpark, in Oberdiessbach, CHE-108.919.769, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005250926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guggisberg, Bruno Walter, von Wald (BE), in Münsingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abt-Bachmann, Katharina, von Bünzen, in Bleiken b. Oberdiessbach (Oberdiessbach), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hari, Daniel, von Kandersteg, in Oberdiessbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänsenberger, Stephan, von Ebnat-Kappel, in Oberdiessbach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bieri, Yvonne, von Schangnau, in Kirchdorf BE, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshart, Hans, von Fischingen, in Steffisburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor;
Kissling, Roland, von Fulenbach, in Freimettigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6491664, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
K-Solution GmbH, bisher in Zofingen, CH-400.4.030.574-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2008, S. 1, Publ. 4503488).
Statutenänderung:
20.12.2011.
Sitz neu:
Fulenbach.
Domizil neu:
Rainackerstrasse 6, 4629 Fulenbach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kissling, Roland, von Fulenbach und Wolfwil, in Fulenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zofingen].