Reports for Claudia Kirsch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Claudia Kirsch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005945377, Commercial Registry Office Aargau, (400)
younïq gmbh, bisher in Bern, CHE-271.953.713, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2021, Publ. 1005314304).
Statutenänderung:
30.11.2023. 18.01.2024.
Sitz neu:
Magden.
Domizil neu:
Weiere 27, 4312 Magden.
Mitteilungen neu:
Mitteilung an die Gesellschafter: Schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kammermann-Teunissen, Maria Johanna, genannt Marjon, von Vechigen, in Tschingel ob Gunten (Sigriswil), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirsch, Claudia, von Trub, in Magden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00];
Ehrsam, Mark, von Rümlingen, in Magden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 37 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: mit 25 Stammanteilen zu je CHF 200.00].
Publication number: HR02-1005402480, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pflegezentrum Süssbach AG, in Brugg, CHE-115.278.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirsch, Claudia, von Trub, in Magden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neeser, Sonja, von Seengen, in Bubikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3326179, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pflegezentrum Süssbach AG, in Brugg, CHE-115.278.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2015, Publ. 2357143).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
IMS Revision AG (CHE-109.712.171), in Baden, Revisionsstelle;
Geisseler, Therese, von Neuenkirch, in Erlinsbach AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Doris, von Adelboden und Eriswil, in Möriken-Wildegg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wildegg , ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Horlacher, Katharina, von Brugg, in Brugg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kirsch, Claudia, von Trub, in Magden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neeser, Sonja, von Seengen, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Redi AG Treuhand (CHE-107.887.569), in Frauenfeld, Revisionsstelle;
Hug, Heidi, von Herbetswil, in Biberstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.