Reports for Ismail Kilic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ismail Kilic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004472250, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Türkisch-Islamischen Kulturverein Mevlana Moschee, in Bachenbülach, CHE-307.656.574, Verein (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3395359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eraslan, Mustafa, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ilhan, Erdal, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simsek, Betül, von Freienstein-Teufen, in Rorbas, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gündüz, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Özdemir, Sezer, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Akkas, Halil, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albayrak, Fatih, von Höri, in Höri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Albayrak, Turgut, von Höri, in Höri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kilic, Ismail, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sipahioglu, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Özdemir, Tülay, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3463464, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Malergroup GmbH, in Zürich, CH-020.4.021.504-9, Maler- und Tapezierarbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 31.03.2000, S. 2165).
Statutenänderung:
28.06.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celik, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilic, Ismail, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Malergroup GmbH, in Z ü r i c h, Fabrikstrasse 12, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2000.
Zweck:
Ausführung von Maler- und Tapezierarbeiten aller Art;
kann sich an ähnlichen und anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften und Grundstücke kaufen und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Celik, Burhan, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-;
Kilic, Ismail, türkischer Staatsangehöriger, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.