Reports for Hans-Peter Kilchenmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans-Peter Kilchenmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1619373, Commercial Registry Office Berne, (36)
Energieverbund Siloah AG, in Muri bei Bern, CHE-103.708.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6987494).
Statutenänderung:
16.05.2014.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit eingeschriebenem Brief oder gegen schriftliche Empfangsbestätigung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Peter, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchenmann, Hans-Peter, von Utzenstorf, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imbaumgarten, Peter, von Innertkirchen, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Urs Walter, von Erlinsbach SO, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galfo, Orazio Federico, von Wohlen bei Bern, in Gümligen (Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, André, von Fraubrunnen, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller Frei, Lisa, von Niederglatt, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaisli, Martin, von Aarwangen, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Adrian, von Röthenbach im Emmental und Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpf & Stauffer Treuhand AG (CHE-107.881.070), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Kämpf & Stauffer Treuhand AG].
Publication number: 4342160, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Aarhus, in Muri bei Bern, CH-035.7.003.431-7, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2008, S. 4, Publ. 4304788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Urs, von Trub, in Vinelz, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Bruno, von Köniz, in Münsingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kilchenmann, Hans-Peter, von Utzenstorf, in Ostermundigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bettler Suter, Verena, von Boltigen und Grindelwald, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Hans, von Trachselwald, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Liechti, Franz, von Signau, in Konolfingen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fricker, Christoph, von Hunzenschwil und Aarau, in Bern, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ernst, Marie-Louise, von Zürich, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moser, Fritz, von Biglen, in Trimstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3513808, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wärmeverbund Siloah AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.012.783-6, Erstellung und Betreibung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) mit Wärmeverbund im Gebiet Siloah, Gümligen, usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2002, S. 3, Publ. 665502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberli, Werner, von Bichelsee-Balterswil, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grize, Charles, von Villars-Burquin, in Meikirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Urs, von Obererlinsbach, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Vogelsang, Wilhelm, von Turgi, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Christian, von Ochlenberg, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmann, Thomas, von Steffisburg und Inwil, in Ostermundigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Peter, von Schangnau, in Langnau im Emmental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gafner, Martin, von Beatenberg, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imbaumgarten, Peter, von Innertkirchen, in Liebefeld (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kilchenmann, Hans-Peter, von Utzenstorf, in Ostermundigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.