Reports for Philippa Kilburn-Toppin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philippa Kilburn-Toppin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4377569, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
PKT Compliance Associates GmbH, in Luzern, CHE-395.330.621, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2014, Publ. 1840345).
Firma neu:
PKT Compliance Associates GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(PKT Compliance Associates Sàrl en liquidation) (PKT Compliance Associates LLC in liquidation).
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Mit Entscheid der Einzelrichterin des Bezirksgerichts Luzern, Abteilung 1, vom 27.06.2018 wurde die Gesellschaft gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3. OR aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs angeordnet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kilburn-Toppin, Philippa, britische Staatsangehörige, in Genève, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1840345, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
PKT Compliance Associates GmbH (PKT Compliance Associates Sàrl) (PKT Compliance Associates LLC), in Luzern, CHE-395.330.621, Pilatusstrasse 18, 6003 Luzern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.11.2014.
Zweck:
Beratung im Bereiche von Compliance, Corporate Governance und Projektmanagement sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 15.11.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kilburn-Toppin, Philippa, britische Staatsangehörige, in Genf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publication number: 1544533, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2014, Publ. 1441503).
Statutenänderung:
25.04.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 27.04.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.04.2014 die mit Beschluss vom 28.04.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2013 die mit Beschluss vom 28.04.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kilburn-Toppin, Philippa, britische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederer, Dr. Hans, von Trogen und paraguayischer Staatsangehöriger, in Hernandarias (PY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chiu, Robert Yin, Staatsangehöriger von St. Kitts und Nevis, in Hongkong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuberbühler, Daniel Karl, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.