Reports for Arthur Kiener
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Arthur Kiener
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006084061, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Artmas GmbH, in Emmen, CHE-108.464.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005250976).
Statutenänderung:
05.07.2024.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Romal Holding AG (CHE-364.310.901), in Emmen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Scheidegger, Lukas, von Ebikon, in Ebikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Simonaj, Nikollë, von Ebikon, in Ebikon, mit Einzelunterschrift;
Kiener, Arthur, von Hitzkirch, in Hohenrain, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilhan, Raphael, von Kriens, in Adligenswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Ilhan, Pascal, von Kriens, in Root, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Alpha & Omega Capital AG (CHE-270.250.862), in Zug, Gesellschafterin, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Boom, Ralf, von Unterägeri, in Emmen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005085694, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Artmas GmbH, in Emmen, CHE-108.464.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932215).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romal Holding AG (CHE-364.310.901), in Emmen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rajic, Nebojsa, von Münchenbuchsee, in Menziken, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Scheidegger, Lukas, von Ebikon, in Ebikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Simonaj, Nikollë, von Ebikon, in Ebikon, mit Einzelunterschrift;
Kiener, Arthur, von Hitzkirch, in Hohenrain, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6247744, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Artmas GmbH, in Ermensee, CH-100.4.019.175-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2009, S. 11, Publ. 5383284).
Statutenänderung:
15.06.2011.
Sitz neu:
Hitzkirch.
Domizil neu:
Bühlstrasse 19, 6289 Müswangen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiener, Arthur, von Hitzkirch, in Hohenrain, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].