Reports for Ulf Kieber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulf Kieber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3650695, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Opfikon, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901675).
Statutenänderung:
22.06.2017. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochuli, Roman, von Reitnau, in Urdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kieber, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publication number: 2506577, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SwissIX Internet Exchange, in Opfikon, CHE-110.460.993, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1759437).
Statutenänderung:
10.04.2015. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bluntschli, Basile, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellauer, Markus, von Amlikon-Bissegg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kieber, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cramer, Matthias, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Morier, Sébastian Joël, von Château-d'Oex, in Montreux, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittenhorst, Christian Josef Heinrich, von Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2019391, Commercial Registry Office Zurich, (20)
xoo networks consulting Ulf Kieber, in Zürich, CHE-355.304.847, Hardstrasse 312, 8005 Zürich, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Handel mit Produkten in diesem Bereich..
Eingetragene Personen:
Kieber, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Inhaber, mit Einzelunterschrift.