Reports for Lukas Alfred Kessler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lukas Alfred Kessler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005373251, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung St.Galler Landwirtschaft, in Flawil, CHE-110.386.730, Stiftung (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2020, Publ. 1004983483).
Organisation neu:
[Bemerkung zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gestrichen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Lukas, von Waldstatt, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005224897, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Trocknungsanlage Niederuzwil AG, in Uzwil, CHE-107.270.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Lukas, von Waldstatt, in Gossau SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler-Hilber, Martin, von Aadorf, in Rossrüti (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paul, Daniela, von Zuzwil (SG), in Bronschhofen (Wil (SG)), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allenspach, Adrian, von Oberbüren, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4083099, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Kontrolldienst KUT AG, in Flawil, CHE-391.035.488, Magdenauerstrasse 2, 9230 Flawil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.02.2018.
Zweck:
Die Kontrolldienst KUT AG vollzieht im Auftrag von staatlichen Stellen und privaten Organisationen Kontrollaufträge auf Betrieben der Landwirtschaft und der Urproduktion. Die Gesellschaft ist im Kanton St. Gallen und den angrenzenden Gebieten tätig, Die Kontrolldienst KUT AG kann Beratungen und andere Dienstleistungen im landwirtschaftlichen Umfeld erbringen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung vom St. Galler Bauernverband (CHE-107.258.853), in Flawil, den als selbständiges Geschäft betreibbaren Geschäftsteil 'Kontrolldienst' gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.02.2018 und Bilanz vom 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 854'770.01 und mit Passiven von CHF 117'694.48, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail und durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.02.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wild-Huber, Verena, von Wattwil, in Schönengrund (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bannwart, Matthias Alfred, von Beromünster, in Berg SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brülisauer, Alfred Robert, von St. Gallen, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritsche, Albert, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Lukas Alfred, von Waldstatt, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studach, Andreas, von Altstätten, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, André, von Jonschwil, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Roman, von Flawil, in Gossau SG, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.