Reports for Christian Kessler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Kessler
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Kessler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006088792, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kessler & Co AG, in Zürich, CHE-105.945.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2024, Publ. 1006054293).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Tom, von Zumikon, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Sektretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Christian, von Zumikon, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Robert, von Zumikon, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006061908, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kessler Consulting AG, in Zürich, CHE-102.643.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861101).
Statutenänderung:
13.06.2024.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kessler Consulting SA) (Kessler Consulting Ltd.) (Kessler Consulting Inc.).
Zweck neu:
Der Zweck besteht in der Beratung und Übernahme von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich des Risikomanagements und des Versicherungswesens sowie der damit zusammenhängenden Gebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kessler, Robert, von Zumikon und Galgenen, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogel, Kurt, von Entlebuch, in Rümlang, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Tom, von Zumikon, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Christian, von Zumikon, in Herrliberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krismer, Yves, von Wetzikon (ZH), in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrbach, Martin, von Rüeggisberg, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005233269, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kessler & Co AG, in Zürich, CHE-105.945.718, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170883).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kessler, Robert, von Zumikon, in Zumikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Christian, von Zumikon, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kessler, Dr. Martin, von Zumikon, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].