Reports for Christine Kerber
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Kerber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005866819, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Gusto Vertriebs AG, in Uznach, CHE-103.447.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fitzi, René, von Arosa, in Nänikon (Greifensee), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jud, Fabrice, von Schänis, in Uznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kerber, Christine, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schaan (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3739325, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
K-iS Systemhaus GmbH, in Schmerikon, CHE-114.628.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237513).
Statutenänderung:
29.08.2017.
Sitz neu:
Gams.
Domizil neu:
Eichlitte 7, 9473 Gams. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kerber, Christine, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schmerikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloemena, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Sprockhövel (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Witten (DE)];
Faden, Söhnke, deutscher Staatsangehöriger, in Mollis (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2237513, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
K-iS Systemhaus GmbH, bisher in Glarus Nord, CHE-114.628.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S. 9, Publ. 6037318).
Gründungsstatuten:
04.12.2008.
Statutenänderung:
08.06.2015.
Sitz neu:
Schmerikon.
Domizil neu:
Mooseggstrasse 1, 8716 Schmerikon.
Vinkulierung neu:
[Streichung des Hinweises auf die Vinkulierung im Handelsregister].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bloemena, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Witten (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Linthal (Glarus Süd)];
Kubatschka, Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuztal (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Siegen (DE)];
Kerber, Christine, liechtensteinische Staatsangehörige, in Schmerikon, mit Einzelunterschrift.