Reports for Gordana Kempter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gordana Kempter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005940390, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spitex Limmat Aare Reuss AG, in Untersiggenthal, CHE-430.161.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843913). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempter, Gordana, von Thayngen, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Turgi].
Publication number: HR02-1005734826, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spitex Limmat Aare Reuss AG, in Untersiggenthal, CHE-430.161.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005338105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kovacevic, Marijana, von Staufen, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leasi, Claudio, von Bülach, in Steinhausen, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kempter, Gordana, von Thayngen, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fanaj, Andrea, von Dietikon, in Ehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zabel, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Waldshut-Tiengen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004493575, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Spitex Limmat Aare Reuss AG, in Baden, CHE-430.161.791, Bahnhofstrasse 40, 5400 Baden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.10.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft betreibt eine Spitex-Organisation und bezweckt die Versorgung der Bevölkerung mit spitalexternen Diensten in medizinischem, pflegerischem, sozialem und Gesundheit erhaltendem Sinne. Dazu kann sie Leistungsvereinbarungen mit Gemeinden abschliessen und mit anderen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens zusammenarbeiten und Verträge abschliessen. Das Angebot der Hilfe und Pflege zu Hause richtet sich nach den massgebenden Bestimmungen der nationalen bzw. kantonalen Pflegegesetzgebung. Die Gesellschaft kann im Übrigen Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann nur Unternehmen errichten oder erwerben, wenn es sich bei diesen Unternehmen um steuerbefreite Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz handelt, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen. Der Erwerb einer Beteiligung an einer steuerpflichtigen Gesellschaft ist dann gestattet, wenn mit einer solchen Beteiligung keine unternehmerische Tätigkeit verfolgt wird, d. h. wenn kein Einfluss auf die Unternehmensführung der Gesellschaft ausgeübt wird und die Beteiligung als reine Kapitalanlage dient.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre im Aktienbuch angegebene Adresse oder verifizierte elektronische Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Sobhani, Jan, von Windisch, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lutz, Simon, von Wolfhalden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Ursula, von Richterswil, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweri, Kim, von Koblenz, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vega, Walter, von Obersiggenthal, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merkli & Partner AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle;
Kempter, Gordana, von Thayngen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kovacevic, Marijana, von Staufen, in Hunzenschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Storskogen, Hans Petter, norwegischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.