Reports for Béatrice Kemp
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Béatrice Kemp
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005526734, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schule Offside-Inside AG, in Winterthur, CHE-309.237.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425895).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kemp, Béatrice, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Komenda Brunner, Renée Olga, von Zürich, Merishausen und Stetten (SH), in Elsau, Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Komenda, Daniela, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Brunner, Urs, von Merishausen und Stetten (SH), in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mauron, Stephan, von Stetten (SH), in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Chris, von Stetten (SH), in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004530437, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schule Offside-Inside AG, in Winterthur, CHE-309.237.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2017, Publ. 3589673). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 02.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kemp, Béatrice, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lorca, Carlos, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Khanna, Sajiv, von Bottmingen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Patscheider, Anton August, genannt Toni, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogt, Peter, von Mandach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wegmüller, Heidi, von Rüegsau, in Rickenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mora Treuhandberatung GmbH (CHE-107.595.055), in Winterthur, Revisionsstelle.
Publication number: 2187475, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Hotel Fex AG, in Sils im Engadin/Segl, CHE-115.712.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2015, Publ. 2046559).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kemp, Béatrice, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann-Theus, Eliane, von Domat/Ems, in Fex (Sils im Engadin/Segl), mit Kollektivunterschrift zu zweien.