Reports for Stefan Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Keller
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005656202, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wyhus Belp AG, in Belp, CHE-107.878.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, S.0, Publ. 1624729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Robert, von Horw und Luzern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Marc Manuel Kent, von Menziken und Aarau, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Menziken und Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Corinne, von Menziken und Aarau, in Luzern, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Stefan, von Bözberg, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Sabrina, von Luzern, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Tscharner, Bernhard Carl Rudolf, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005287528, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stefan Hofer Weine/Spirituosen AG, in Zürich, CHE-105.455.213, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262347). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.03.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fossati Hofer, Nadja, von Arzo, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Hans, von Langnau im Emmental, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Marc Manuel Kent, von Menziken, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Stefan, von Rothrist, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Keller, Stefan, von Bözberg, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle;
Haas, Robert, von Horw, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005250900, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jacquart Suisse SA, in Belp, CHE-103.563.688, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, S.0, Publ. 1622667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hufschmid, Max, von Birmensdorf ZH, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spanti, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Reims (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Marc, von Menziken, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Haas, Robert, von Horw und Luzern, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Stefan, von Bözberg, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].