Reports for Rolf Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Rolf Keller
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004689673, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Girella Oberengadin, in Pontresina, CHE-319.582.391, Verein (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118821).
Statutenänderung:
24.04.2019.
Sitz neu:
Bever.
Domizil neu:
Via Maistra 7, 7502 Bever.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Stefan, von Wilchingen, in Silvaplana, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Rolf, von Untersiggenthal, in Pontresina, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier-Fuhrmann, Esther, von Wilchingen, in Silvaplana, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crameri, Cornelia, von Poschiavo, in Pontresina, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enderli, Yves, von Illnau-Effretikon, in Würenlos, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cibien, Attilio, von Ebnat-Kappel, in Schaffhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Cibien, Atillo, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Costa, Gianina, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Horst, von Zizers, in Silvaplana, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Roman, von Zizers, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1113967, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Girella Oberengadin, in Pontresina, CH-350.6.000.306-8, Verein (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1078389).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Costa-Dummermuth, Ursula, von Pontresina, in Pontresina, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaudenz, Anna, von Scuol, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Stefan, von Wilchingen, in Silvaplana, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Rolf, von Untersiggenthal, in Pontresina, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 7044766, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Girella Oberengadin, in Pontresina, CH-350.6.000.306-8, c/o Cornelia Crameri, Via Maistra 156, 7504 Pontresina, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2012.
Zweck:
Zweck des Vereins ist es, sozialdiakonische Projekte im Oberengadin aufzubauen, diese zu begleiten und damit Menschen in Lebenskrisen Hilfe anzubieten. Ziel ist, momentane Not zu lindern, insbesondere Wohnraum zur Verfügung zu stellen und mit persönlicher Beratung und Begleitung die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern. Wo möglich, wird die Wiedereingliederung der Betroffenen in die Berufs- und Arbeitswelt angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, können auch weitere soziale Angebote geschaffen und umgesetzt werden. Der Verein arbeitet nach biblisch-christlichen Grundsätzen.
Mittel:
Zweckgebundene Beiträge der öffentlichen Hand, Einnahmen durch Leistungserbringung, Spenden und Beiträge Dritter, Jahresbeiträge der Mitglieder, sonstige Zuwendungen oder Erträge.
Eingetragene Personen:
Costa-Dummermuth, Ursula, von Pontresina, in Pontresina, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Stefan, von Wilchingen, in Silvaplana, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier-Fuhrmann, Esther, von Wilchingen, in Silvaplana, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crameri, Cornelia, von Poschiavo, in Pontresina, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaudenz, Anna, von Scuol, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Costa, Dorothee, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Rolf, von Untersiggenthal, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.