Reports for Patrik Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Patrik Keller
Newest SOGC notifications: Patrik Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005129254, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der J.H. Keller AG, in Zürich, CHE-109.725.328, Stiftung (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502142).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der J.H. Keller AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 12.01.2021 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Winterthur, in Aeugst am Albis, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Patrik, von Winterthur, in Obfelden, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005084329, Commercial Registry Office Zurich, (20)
E-E-E-Erneuerbare Energie-Erzeugungen AG, in Zürich, CHE-115.862.962, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2019, Publ. 1004591441).
Firma neu:
E-E-E-Erneuerbare Energie-Erzeugungen AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.12.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrik, von Winterthur, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4049107, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Egolf Verpackungs AG, in Zürich, CHE-105.975.837, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3312609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Jürg, von Winterthur, in Falera, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrik, von Winterthur, in Arni (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.