Reports for Emanuel Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Emanuel Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3523647, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Medikost GmbH, bisher in Freienbach, CHE-108.448.801, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, Publ. 6239572).
Gründungsstatuten:
01.07.1996, und 15.07.1996.
Statutenänderung:
13.04.2017.
Sitz neu:
Pfäffikon.
Domizil neu:
c/o Emanuel und Bettina Keller, Büelstrasse 24, 8330 Pfäffikon ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Emanuel, von Winterthur, in Pfäffikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wilen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Keller-Messmer, Bettina, von Winterthur und Schaffhausen, in Pfäffikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wilen SZ, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2511657, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stettler Interim Management AG, in Meilen, CHE-309.023.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2272355).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Emanuel, von Winterthur, in Pfäffikon, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6276454, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Fit 3 GmbH, in Freienbach, CH-130.0.010.514-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2009, S. 14, Publ. 5208518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Emanuel, von Winterthur, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Bernhard, von Zürich, in Wilen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].