Reports for Esther Keller-Diggelmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Esther Keller-Diggelmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005980663, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GLOBART DESIGN AG, in Wetzikon (ZH), CHE-110.270.062, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2013, S.0, Publ. 1068627).
Statutenänderung:
04.03.2024.
Firma neu:
Finakon Treuhand AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Erbringen von Dienstleistungen auf dem Gebiet der persönlichen Vorsorge und Treuhand;
Übernahme von Beratungs-, Vertretungs- und Organisationsaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zur fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Daniel, von Nürensdorf, in Rüti (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller-Diggelmann, Esther, von Nürensdorf, in Wetzikon (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5106924, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GLOBART DESIGN AG, in Wetzikon ZH, CH-020.3.027.129-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2008, S. 19, Publ. 4621952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Corinne, von Nürensdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller-Diggelmann, Esther, von Nürensdorf, in Wetzikon ZH, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher:in Hongkong (CN)];
Keller, Mario, von Nürensdorf, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Hongkong (CN)].
Publication number: 1232706, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GLOBART DESIGN AG, in Wetzikon ZH, Sunnehaldeweg 8, 8620 Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.10.2003.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Handel und Vertrieb, Import und Export von Dekorations-, Kunst- und Geschenkartikeln, sowie Artikeln aller Art, Übernahme von Beratungs-, Vertretungs- und Organisationsaufgaben, Gründung, Verwaltung, Beteiligung und Finanzierung von Tochtergesellschaften und Dritt-Unternehmungen des Handels, der Industrie und des Finanzsektors;
die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann ferner alle mit dem vorstehenden Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbundenen Geschäfte und Aktivitäten tätigen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adresse oder im Publikationsorgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.
Eingetragene Personen:
Keller, Mario, von Nürensdorf, in Hongkong (CN), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Keller, Corinne, von Nürensdorf, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Daniel, von Nürensdorf, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Diggelmann, Esther, von Nürensdorf, in Hongkong (CN), Direktorin, mit Einzelunterschrift;
EMAS Management & Auditing AG, in Hünenberg, Revisionsstelle.