Reports for Christian Alois Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Alois Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005003624, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Terrea AG, in Schwyz, CHE-165.891.204, c/o Christian Alois Keller, Bahnhofstrasse 124, 6423 Seewen SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
13.10.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Konfiguration und Entwicklung, die Produktion, den Handel und Import von Konsumgütern im Dekorations- und kunsthandwerklichen Bereich sowie die Konfektion, die Fabrikation und den Grosshandel von Reinigungsartikeln und technischen Gewerben für den Haushalts- und Industriebedarf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 13.10.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pietrantuono, Antonio, von Sempach, in Neuheim, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Keller, Christian Alois, von Binningen, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004992212, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Schlittler & Co. AG, in Schwyz, CHE-105.928.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 17.04.2020, Publ. 1004872601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Christian, von Binningen, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nguyen, Thi Ngoc-Cam, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pietrantuono, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Neuheim, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6734646, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
M.M. Fillistorf AG, in Schwyz, CH-020.3.908.770-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 15, Publ. 4929952).
Statutenänderung:
14.06.2012.
Firma neu:
Schlittler & Co. AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Entwicklung, Fabrikation, Import und Grosshandel von Konsumgütern aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und verwerten. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 2.2.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Völkle, Markus, von Gossau SG, in Gersau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Camenzind, Bruno, von Gersau, in Gersau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bianchera, Roberto, von Rapperswil-Jona, in Wagen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steinegger, Claudia, von Lachen, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Keller, Christian, von Binningen, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nguyen, Thi Ngoc-Cam, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien;
inVersa GmbH (CH-170.4.009.903-4), in Zug, Revisionsstelle.