Reports for Andrea Sarah Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andrea Sarah Keller
Holdings
Newest SOGC notifications: Andrea Sarah Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005782554, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 14406 vom 04.04.2023 Stiftung Züriwerk, in Zürich, CHE-105.903.803, Stiftung (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005719949). [Bei der am 04.04.2023 und TR-Nr. 14406 vorgenommenen und im SHAB-Nr. 69 vom 11.04.2023 publizierten Eintragung wurde Keller, Andrea Sarah, von Winterthur, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien irrtümlich anstelle von Keller, Andrea, von Bauma, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung gelöscht. Deshalb erfolgen nachträglich folgende Mutationen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Andrea, von Bauma, in Bubikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Andrea Sarah, von Winterthur, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005719949, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Züriwerk, in Zürich, CHE-105.903.803, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2022, Publ. 1005559084).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Doris, von Trub, in Dietlikon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Andrea Sarah, von Winterthur, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Da Rugna, Daniela, von Bischofszell, in Kehrsatz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäger, Roger, von Glarus Süd, in Pfäffikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüti (ZH)].
Publication number: HR02-1004977606, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse Züriwerk, in Zürich, CHE-109.744.834, Stiftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2020, Publ. 1004833542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alvarez, Ana Belen, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santer, Sabine Magdalena Elisabeth, von Glarus, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer, Doris, von Trub, in Dietlikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Andrea Sarah, von Winterthur, in Adliswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.