Reports for Alexander Kehrli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Kehrli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005008716, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Gadmen, in Innertkirchen, CHE-101.822.991, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2015, S.0, Publ. 1916875).
Domizil neu:
c/o Rolf Kehrli, Rossweidli 109C, 3863 Gadmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imbaumgarten, Beat, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, Thomas, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kehrli, Alexander, von Hasliberg, in Gadmen (Innertkirchen), Mitglied, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehrli, Rolf, von Hasliberg, in Gadmen (Innertkirchen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bergmann-Kehrli, Danea , von Hasliberg, in Matten (St. Stephan), Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bircher, Angelika, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Luchs, Simon, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004763585, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Meiringen, in Meiringen, CHE-101.769.049, Genossenschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Peter, von Wangen an der Aare, in Meiringen, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Ernst, von Lauterbrunnen, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kehrli, Alexander, von Hasliberg, in Meiringen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neiger, Hans Andreas, von Schattenhalb, in Meiringen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Renfer, Willi, von Lengnau (BE), in Meiringen, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Renfer, Willy, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Glarner, Jeannette, von Meiringen, in Meiringen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Karl, von Frutigen, in Meiringen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1510197, Commercial Registry Office Berne, (36)
Viehzuchtgenossenschaft Gadmen, in Gadmen, CHE-101.822.991, Genossenschaft (SHAB Nr. 51 vom 02.03.1988, S. 838).
Statutenänderung:
28.02.2014.
Domizil neu:
c/o Alexander Kehrli - Maurer , Obere Fuhren 185a, 3863 Gadmen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern die Braunviehrasse zu fördern, insbesondere durch: wahrheitsgetreue Identifikation der Tiere zuhanden der Herdbuchverantwortlichen;
Organisation der Milchleistungsprüfungen;
Organisation von Schauen;
züchterische Weiterbildung der Mitglieder;
Öffentlichkeitsarbeit..
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Persönliche und solidarisch subsidiäre Haftung der Genossenschafter.].Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter: per Brief oder durch elektronische Übermittlung. Gemäss Erklärung vom 28.02.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Erwin, von Gadmen, in Nessental, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehrli, Hansueli, von Gadmen, in Nessental, Vizepräsident und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kehrli, Fritz, von Hasliberg, in Nessental, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergmann-Kehrli, Danea, von Hasliberg, in Matten (St. Stephan), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kehrli, Rolf, von Hasliberg, in Gadmen (Innertkirchen), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kehrli, Alexander, von Hasliberg, in Gadmen (Innertkirchen), Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imbaumgarten, Beat, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bircher, Thomas, von Innertkirchen, in Gadmen (Innertkirchen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.