Reports for Christoph Keel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Keel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1241361, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
flyer-ueberall.ch, Christoph Keel (prospectus-partout.ch, Christoph Keel) (volantino-ovunque.ch, Christoph Keel), in Malters, CHE-221.612.397, Gartenstrasse 6, 6102 Malters, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Entwickeln und Betreiben von Instrumenten, welche gemeinnützige oder politische Organisationen und Einzelpersonen bei der Durchführung von Kampagnen unterstützen.
Eingetragene Personen:
Keel, Christoph, von Rebstein, in Malters, Inhaber, mit Einzelunterschrift;
Keel, Christine, österreichische Staatsangehörige, in Malters, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4375102, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein Mamma, in Basel, CH-160.6.003.515-8, Verein (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2006, S. 5, Publ. 3551192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keel, Christoph, von Rebstein, in Altstätten, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 621732, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind, bisher in Luchsingen, Verein (SHAB Nr. 125 vom 02.07.1998, S. 4558).
Statutenänderung:
29.05.1999, 12.01.2002.
Uebersetzungen des Namens:
(Aide suisse pour la mère et l'enfant) (Aiuto svizzero per madre e bambino) (Agüd svizzer per mamma e uffant).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Oskar Müggler, General Guisan-Str. 158, 4054 Basel.
Zweck neu:
Zweck des Vereins ist, sich für den Schutz des Kindes von der Empfängnis an und für die erforderliche Hilfe an die schwangere Mutter in Not und Bedrängnis aktiv zu engagieren. Der Verein will in der Frage der Abtreibung grundsätzliche Aufklärungsarbeit leisten und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse aus aller Welt in die geführte Diskussion einbringen. Er unterstützt die bestehenden privaten und öffentlichen Organisationen in ihrer Hilfeleistung für Mutter und Kind, sofern diese nicht einen dem Verein widersprechenden Zweck verfolgen, und übernimmt Koordinationsfunktionen auf gesamtschweizerischer Ebene. Der Verein erklärt sich ausdrücklich zur aktiven Hilfe für alle betroffenen Menschen bereit, die in irgendeiner Weise mit Abtreibung zu tun hatten oder haben. Er ergreift gegebenenfalls Massnahmen, um die Gefahr abzuwenden, dass eigene Mitglieder bei einer Abtreibung mitwirken müssen.
Haftung/Nachusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachusspflicht.
Mittel:
Jahres- und Gönnerbeiträge sowie sonstige Einnahmen.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand und Kontrollstelle.
Vorstand:
mindestens 5 oder mehr Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dupuis, Myriam, von Penthéréaz, in Les Bioux, Präsidentin des Vorstandes Westschweiz und Tessin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stern-Vogt, Nicole, von Bern, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes Deutschschweiz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürzeler, Heinz, von Uerkheim, in Luchsingen, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casanova, Patricia, von Obersaxen, in Kaltbrunn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wittwer, Magali, von Trub und Basel, in Kaltbrunn, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Boyer, Magali, von Basel, in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Vorstandes];
Keel, Christoph, von Rebstein, in Altstätten, Mitglied des Vorstandes und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes];
Zeller, Peter, von Zürich und Gams, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Edwin, von Zürich und Glarus, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Göpfert, Barbara, von Rüti ZH und Untervaz, in Kaltbrunn, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müggler, Dominik, von Fischingen und Eschlikon, in Arlesheim, Mitglied und Kassier des Vorstandes und Generalsekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier].