Reports for Jörg Kaufmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jörg Kaufmann
Newest SOGC notifications: Jörg Kaufmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5074038, Commercial Registry Office Berne, (36)
3HOCH4 ARCHITEKTEN AG, in Bern, CH-036.3.044.921-6, Stadtbachstrasse 44, 3012 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.06.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architektur- und Planungsbüros, die Übernahme und Ausführung von Architektur-, Planungs-, Beratungs- und Bauleitungsaufträgen sowie die Erbringung von Dienstleistungen in allen Bereichen der Architektur, der Planung und des Bauwesen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 102'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 51'000.00.
Aktien:
102 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich (auch mit Telegramm, Telefax oder mittels anderer, moderner elektronischer Medien).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kaufmann, Jörg, von Matzendorf, in Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerni, Marco, von Zollikofen, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günter, Patrick, von Thörigen, in Rubigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
T & R AG (CH-035.3.002.144-2), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 4609332, Commercial Registry Office Berne, (36)
Archipit + Partner GmbH, in Bern, CH-035.4.029.422-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2001, S. 4421).
Statutenänderung:
30.06.2008.
Domizil neu:
Stadtbachstrasse 44, 3012 Bern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 30.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Peter, von Schangnau, in Meikirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Jörg, von Matzendorf, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 300 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Archipit + Partner GmbH, in B e r n , Lagerweg 8, 3013 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
1.06.2001.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros für Neu- und Umbauten;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF 30'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme gemäss Vertrag vom 1.6.2001 und Bilanz per 31.12.2000: Aktiven von CHF 148'164.75 und Passiven von CHF 24'009.70 der im Handelsregister gelöschten Einzelfirma "Pit Bieri dipl. Arch. HTL", in Meikirch, zum Übernahmepreis von CHF 124'155.05, wovon CHF 30'000.- an das Stammkapital angerechnet und CHF 94'155.05 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bieri, Peter, von Schangnau, in Meikirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-;
Kaufmann, Jörg, von Matzendorf, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-.