Reports for Cornelia Ruth Kaufmann-Hurschler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cornelia Ruth Kaufmann-Hurschler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005705177, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Genossenschaft Berghaus Engelberg, in Engelberg, CHE-107.474.486, Genossenschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4331445).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-Hurschler, Cornelia, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Irene, von Hasle (LU), in Engelberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roder-Imfeld, Martina, von Sarnen, in Engelberg, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005631695, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Kraftwerk Sarneraa AG, in Alpnach, CHE-101.404.375, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360062).
Statutenänderung:
16.11.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Ausnutzung der Wasserkraft der Sarneraa zwischen Sarnen und Alpnach und der Betrieb eines Kraftwerks in Alpnach. Die Gesellschaft kann auch andere Kraftwerke sowie Kraftübertragungs- und Verteilungsanlagen errichten, betreiben, erwerben und pachten. Sie ist befugt, sich an Unternehmungen mit ähnlichem Zweck zu beteiligen und alle Geschäfte zu tätigen, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks dienen können. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchi-Kaiser, Maya, von Ennetmoos und Turbenthal, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyler, Daniel, von Wollerau, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schneider, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Sempach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann-Hurschler, Cornelia, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meier, Seline, von Sirnach, in Neuenkirch, Sekretärin (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Gründler, Seline];
Eiholzer, Christian, von Menznau, in Menznau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005499380, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Stiftung Lebensraum Gebirge, in Engelberg, CHE-108.391.213, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 20.05.2022, Publ. 1005478586).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-Hurschler, Cornelia, von Engelberg, in Engelberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roder-Imfeld, Martina, von Sarnen, in Engelberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.