Reports for Alexandre Ryan Kaufmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexandre Ryan Kaufmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006124660, Commercial Registry Office Zurich, (20)
youstream GmbH, in Zürich, CHE-156.336.760, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890260).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liesching, Reto, von Wassen, in Wädenswil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kaufmann, Alexandre Ryan, von Olten, in Horgen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Yannick Jason, von Flühli, in Windisch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit 102 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sandmeier, Adrian, von Luzern, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 98 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 130 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004900318, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kaufmann Kapital AG, in Zürich, CHE-470.722.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535151).
Statutenänderung:
25.05.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft qualifiziert als Vermögensverwalter im Sinne des FINIG und bezweckt die Erbringung von Vermögensberatungs-, Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen, die Entwicklung von Finanzprodukten sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank, Wertpapierhaus oder Verwalter von Kollektivvermögen voraussetzen, sind ausdrücklich wegbedungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.
Aktien neu:
80 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 20 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Alexandre Christian Nessim , von Cologny, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Alexandre Ryan, von Olten, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Angst, Markus, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4324185, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Kindertanztheater Doris Sturzenegger, in Bülach, CHE-114.484.018, Stiftung (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018711).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borsinger, Urs, von Baden und Dübendorf, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urs Arnold, Rechtsanwalt (CHE-114.996.554), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Alexandre, von Olten, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden und Partner Treuhand AG (CHE-107.410.090), in Zürich, Revisionsstelle.