Reports for Dr. Martin Kauer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Martin Kauer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005937333, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ERNE surface AG, in Dällikon, CHE-109.387.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005443853).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wappmann, Reinhard, von Neuenhof, in Bellikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne Kauer, Rea, von Zürich, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kauer, Dr. Martin, von Zürich, in Ennetbaden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christ, Franz, von Holderbank (SO), in Feldbrunnen-St. Niklaus, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nendaz];
Mosimann, Markus, von Signau, in Schwarzenberg, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christ, Ramon Philipp, von Holderbank (SO), in Rüti bei Büren, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Grenchen].
Publication number: HR02-1005785437, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wistag AG Frisch- und Abwassertechnik, in Dällikon, CHE-103.967.956, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne Kauer, Rea M., von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erne, Fred, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erne-Jeanneret, Marie-Hélène, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kauer, Dr. Martin, von Zürich, in Ennetbaden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luciani, Lino, italienischer Staatsangehöriger, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005673214, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Erne Holding AG, bisher in Zollikon, CHE-100.882.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2021, Publ. 1005345149).
Statutenänderung:
18.01.2023.
Sitz neu:
Ennetbaden.
Domizil neu:
Weinbergweg 3, 5408 Ennetbaden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne, Fred, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erne-Jeanneret, Marie-Hélène, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kauer, Dr. Martin, von Zürich, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].