Reports for Emil Josef Karrer-Bieli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Emil Josef Karrer-Bieli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-0004447588, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Uneltra AG, in Diegten, CHE-108.073.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2009, Publ. 4851678).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Karrer, Manuel, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4012376, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
HAMAL AG, in Diegten, CH-440.3.004.741-8, Weltweiter Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 5, Publ. 3980650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3715096, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
HAMAL AG, bisher in Amriswil, CH-440.3.004.741-8, Übernahme von Berater- und Dienstleistungsmandaten im Bereich der Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.1999, S. 3613).
Statutenänderung:
18.12.2006.
Sitz neu:
Diegten.
Domizil neu:
Juchweg 45, 4457 Diegten.
Zweck neu:
Weltweiter Handel mit Gütern aller Art sowie Handel mit Computer Hard- und Software, mechanischen, elektrischen und elektronischen Geräten sowie allen diesbezüglichen Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, überbauen oder veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre ist aus den Statuten gestrichen worden.].
Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberli, Andreas, von Amriswil, in Egnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Thurau Treuhand, in Bottighofen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer-Bieli, Emil Josef, von Röschenz, in Diegten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hecht und Meili Revisions- und Treuhand AG, in Liestal, Revisionsstelle.