Reports for Argeris Karabelas
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Argeris Karabelas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004842416, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Polyphor AG, in Allschwil, CHE-108.535.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771249).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karabelas, Argeris, genannt Jerry, amerikanischer Staatsangehöriger, in Portsmouth / New Hampshire (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Nepi, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Dr. Kuno, von Bellach, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wallnöfer, Dr. Andreas, von Basel, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Batur, Gökhan, türkischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diab, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 920153, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Polyphor AG, in Allschwil, CH-020.3.007.880-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7191894).
Statutenänderung:
07.06.2013. Die mit Ermächtigungsbeschluss vom 05.09.2000 eingeführte Bestimmung über ein bedingtes Kapital wird mit Beschluss vom 07.06.2013 geändert.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldwin, Prof. Dr. Jack E., britischer Staatsangehöriger, in Oxford (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Dr. Jürg, von Winterthur, in Allschwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grogg, Dr. Peter, von Thunstetten, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muttenzer, Dr. René, von Dornach, in Bättwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karabelas, Argeris, genannt Jerry, amerikanischer Staatsangehöriger, in Portsmouth / New Hampshire (US), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Dr. Kuno, von Bellach, in Basel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bollag, Bernard, von Endingen, in London (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garaud, Jean-Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Obrecht, Dr. Jean-Pierre, von Wangenried und Zürich, in Riehen, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].