Reports for Prof. Dr. Ludwig Achim Kappos
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Ludwig Achim Kappos
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2685855, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stiftung zur Förderung der MS-Forschung, in Münchenstein, CHE-110.441.524, Stiftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2599363).
Urkundenänderung:
22.01.2016.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
c/o rm treuhand gmbh, Baslerstrasse 70, 4123 Allschwil.
Aufsichtsbehörde neu:
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB).
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kappos, Prof. Dr. Ludwig, von Riehen, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von deutscher und , in Riehen];
Derfuss, Prof. Dr. Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäggi Aegerter, Nicole, von Basel und Boltigen, in Büsserach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kuhle, Dr. Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Naegelin, Dr. Yvonne, von Basel, in Rodersdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1069127, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft, in Zürich, CH-020.6.000.167-6, Verein (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7180858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwab, Daniel, von Siselen, in Biel/Bienne, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Prof. Dr. Christian W., von Zug, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coninx, Dr. Hans Heinrich, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kappos, Prof. Dr. Ludwig, von Riehen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Prof. Dr. Rebecca, von Diepoldsau, in Endingen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Vaney, Claude, von Cugy VD, in Chermignon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidlin, Dr. Alex, von Schlierbach, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes und Quästor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brenni-Wicki, Bianca Maria, von Mendrisio, in Mendrisio, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6626102, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft, in Zürich, CH-020.6.000.167-6, Verein (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 25, Publ. 6035484).
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kesselring, Dr. Jürg, von St. Gallen, in Bad Ragaz, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Prof. Dr. Christian W., von Zug, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coninx, Dr. Hans Heinrich, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Humm, Martin, von Strengelbach und Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kappos, Prof. Dr. Ludwig, von Riehen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lalive, Dr. Patrice, von Chêne-Bougeries, in Chêne-Bougeries, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüscher, Therese, von Basel und Pfäffikon, in Pfäffikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.