Reports for Thomas Kaltwasser
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Kaltwasser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4438125, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VERT-Verein, in Niederweningen, CHE-114.746.879, Verein (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2017, Publ. 3333967).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Lincoln (UK), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
McDonald, Ian, kanadischer Staatsangehöriger, in Whitby (CA), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schippers, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Heinsberg (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltwasser, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Eltville (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löffler, Claas, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jaussi, François, von Wattenwil, in Echarlens, Kassier, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kahlert, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rietheim, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kovac, Martin, slowenischer Staatsangehöriger, in Greven (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Streichsbier, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Richmond / CA (US), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3333967, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VERT-Verein, bisher in Brugg, CHE-114.746.879, Verein (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2015Publ. 2481365).
Gründungsstatuten:
20.02.2009.
Sitz neu:
Niederweningen.
Domizil neu:
c/o JCA Treuhand AG, Aemetstrasse 3, 8166 Niederweningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rembor, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltwasser, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Eltville (DE), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2481365, Commercial Registry Office Aargau, (400)
VERT-Verein, in Brugg, CHE-114.746.879, Verein (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, Publ. 6247134).
Statutenänderung:
20.03.2014.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kasper, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Janssen, Jean P. H., belgischer Staatsangehöriger, in Leopoldsburg (DK), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Legerer, Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Lincoln (GB), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rembor, Hans-Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Nürnberg (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schippers, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Heinsberg (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
MacDonald, Ian, kanadischer Staatsangehöriger, in Whitby (CA), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hensel, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaltwasser, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Eltville (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löffler, Claas, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.