Reports for Franziska Hammer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Franziska Hammer
Holdings
Newest SOGC notifications: Franziska Hammer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005100175, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ASM Assembly Systems Switzerland GmbH in Liquidation, in Zürich, CHE-105.563.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2017, S.0, Publ. 3660945).
Domizil neu:
c/o CMS von Erlach Poncet AG, Dreikönigstrasse 7, 8002 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Franziska, von Bözberg, in Zürich, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, [bisher: in Küsnacht (ZH)].
Publication number: 3309513, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ASM Assembly Systems Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-105.563.073, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, Publ. 2325791).
Firma neu:
ASM Assembly Systems Switzerland GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ASM Assembly Systems Switzerland S.à.r.l. en liquidation) (ASM Assembly Systems Switzerland Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.01.2017 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brianda, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van de Ven, Helena Maria, niederländische Staatsangehörige, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maloney, Jonathan Roderick, britischer Staatsangehöriger, in Ringwood (UK), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hammer, Franziska, von Bözberg, in Küsnacht ZH, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2841429, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Knowles GmbH, in Dietikon, CHE-115.516.945, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 16.03.2015, Publ. 2043671).
Firma neu:
Knowles GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.05.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salt, Martin Guy, britischer Staatsangehöriger, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Flurin, von Wädenswil, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hammer, Franziska, von Bözberg, in Küsnacht ZH, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.