Reports for Fabian Sven Kallen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fabian Sven Kallen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006035366, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Swiss Association for Automotive Transformation (SAAT), in Zürich, CHE-434.637.901, Verein (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2023, Publ. 1005719810).
Statutenänderung:
23.01.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Matthias, von Aarwangen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Koch, Simon, von Willisau, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenk, Benjamin, von Röthenbach im Emmental, in Oberrieden, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Bichler, Esther, von Wädenswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Balogh, Magdalena, österreichische Staatsangehörige, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geissmann, Christoph, von Hägglingen, in Maur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kallen, Fabian, von Frutigen, in Sarmenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Semmer, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004749878, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Alpiq E-Mobility AG, in Zürich, CHE-434.071.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2019, Publ. 1004697795).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kallen, Fabian Sven, von Frutigen, in Sarmenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004453600, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Alpiq E-Mobility AG, in Zürich, CHE-434.071.508, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2018, Publ. 4250979).
Domizil neu:
Brandschenkestrasse 150, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arm, Stefan, von Solothurn, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnet, Peter, von Ettiswil, in Aeugst am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rydberg, John, schwedischer Staatsangehöriger, in Tyresö (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kallen, Fabian Sven, von Frutigen, in Sarmenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.