Reports for Regula Kaiser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Regula Kaiser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004830719, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Rosenmund + Rieder Architekten BSA SIA AG, in Liestal, CHE-109.669.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004540430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaiser, Regula, von Biberist, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 624254, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Rosenmund + Rieder Architekten BSA SIA AG, in Liestal, Gerberstrasse 5/2, 4410 Liestal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.08.2002.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Unternehmen und Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Geschäfts von Raoul Rosenmund und Heidi Rieder Rosenmund, in Liestal, gemäss Übernahmebilanz per 30.06.2002 mit Aktiven von CHF 397'526.-- und Passiven von CHF 176'846.63, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 120'679.37 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern Adressen bekannt, sonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Rosenmund, Raoul, von Liestal, in Liestal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rieser Rosenmund, Heidi, von Liestal und Rothenfluh, in Liestal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaiser, Regula, von Biberist, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nussbaumer, Daniel, von Liesberg, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
ATV Treuhand & Verwaltungs AG, in Muttenz, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kaiser Hoch- Tiefbau AG, in Schöftland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.94 vom 17.5.1994 S.2729).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser-Willi, Rudolf, von Biberist, in Schöftland, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: Mitglied);
Kaiser-Willi, Rosa, von Biberist, in Schöftland, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien);
Kaiser, Jürg, von Biberist, in Baden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Regula, von Biberist, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Kaiser, Susanne, von Biberist und Obererlinsbach, in Hausen AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hächler, Urs, von Gränichen, in Gränichen, mit Kollektivprokura zu zweien.