Reports for Markus Kaiser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Kaiser
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Kaiser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005032181, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bucherer AG, in Luzern, CHE-109.612.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2020, Publ. 1004974899).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dommann, Herbert, von Nottwil, in Eich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lecamp, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Versoix, mit Kollektivprokura zu zweien;
Porsche, Maria, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaiser, Markus, von Biberist, in Root, mit Kollektivprokura zu zweien;
Liebminger, Uwe, von Binn, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Neuenschwander, Samuel, von Eggiwil, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1356513, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
KIENZLE International AG, in Meggen, CHE-431.223.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1132687).
Statutenänderung:
11.02.2014.
Firma neu:
KIS International AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fries Frei, Isabelle, von Triengen, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Markus, von Biberist, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Malaisé, Gabriela, von Zufikon, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Hessen, Philipp Robin, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoldt, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Wentorf bei Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Cyrill Eduard, von Luzern, in Udligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kasper-Pickel, Harald Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
MOORE STEPHENS LUZERN AG (CHE-436.958.983), in Luzern [bisher: MOORE STEPHENS LUZERN AG (CH-100.3.795.079-9)].
Publication number: 979103, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
KIENZLE International AG, in Meggen, CH-100.3.792.419-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, Publ. 7068200).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Hans-Peter Charles, von Schaffhausen, in Flurlingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Markus, von Biberist, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Malaisé, Gabriela, von Zufikon, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.