Reports for Christa Kaestlin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christa Kaestlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4042208, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ilsebill SA, bisher in Zürich, CH-020.3.912.747-5, Anlage von Kapitalien in und Finanzierung von Liegenschaften im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2005, S. 17, Publ. 2988524).
Gründungsstatuten:
13.08.1979.
Statutenänderung:
09.07.2007.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o EBC Economic Business Center AG, Baarerstrasse 135, 6300 Zug.
Zweck:
Anlage von Kapitalien in und Finanzierung von Liegenschaften im In- und Ausland.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaestlin, Dr. Jürg, von Zürich und St. Margrethen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Kaestlin, Christa, von Zürich und St. Margrethen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Böhi Treuhand AG, in Frauenfeld, Revisionsstelle (wie bisher).
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kaestlin & Co, bisher in Salenstein, Anlage von Kapitalien, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr.176 vom 12.9.1991 S.3964).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Limmatquai 2, 8001 Zürich.
Zweck:
Anlage von Kapitalien in und Finanzierung von Liegenschaften sowie Erwerb, Ueberbauung, Verwaltung, Vermietung und Verkauf von Liegenschaften und Gewerbebetrieben sowie Handel mit Waren aller Art.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaestlin, Dr. Henrik, von Zürich und St. Margrethen SG, in Salenstein, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaestlin, Christa, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Kaestlin, Dr. Jürg, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift (bisher: von Zürich und St. Margrethen SG).