Reports for Freddy Kaess
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Freddy Kaess
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5081532, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Steuer- & Bankberatung F. Kaess GmbH, in Allschwil, CH-270.4.012.756-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2005, S. 5, Publ. 2725240).
Firma neu:
Steuer- & Bankberatung F. Kaess GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.06.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaess, Freddy, von Degersheim, in Bottmingen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Rolle, Ruedi, von Basel, in Lupsingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4798120, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Retros GmbH, in Allschwil, CH-280.4.009.542-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 4, Publ. 4336658).
Firma neu:
Retros GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaess, Freddy, von Degersheim, in Bottmingen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4336658, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Retros GmbH, in Allschwil, CH-280.4.009.542-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2006, S. 5, Publ. 3299854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschumi, Urs, von Liestal, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaess, Freddy, von Degersheim, in Bottmingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.-- [bisher: CHF 18'000.--].