Reports for Therese Kämpfer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Therese Kämpfer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005770149, Commercial Registry Office Berne, (36)
Im Zelgli, Wohnen im Alter, Genossenschaft, in Madiswil, CHE-112.673.063, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774333).
Statutenänderung:
23.05.2023.
Domizil neu:
c/o Maja Eigenmann Fisch, Tulpenweg 9, 4934 Madiswil. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigrist, Fritz, von Madiswil, in Madiswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfer, Therese, von Sigriswil, in Madiswil, Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Hofer, Hans Peter, von Walkringen, in Madiswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jäggi, Stephan Hermann, von Solothurn, in Gutenburg (Madiswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rolli, Ernst, von Oberbalm, in Madiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann Fisch, Maja, von Waldkirch, in Madiswil, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gfeller, Hans Ulrich, von Röthenbach im Emmental, in Madiswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Lauener, Susanne, von Lauterbrunnen, in Rütschelen, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Niederberger, Roman, von Wolfenschiessen, in Lotzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Schär, Hans Ulrich, von Gondiswil, in Madiswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Zaugg, Christian, von Trub, in Lotzwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 1774157, Commercial Registry Office Berne, (36)
Im Zelgli, Wohnen im Alter, Genossenschaft, in Madiswil, CHE-112.673.063, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742350).
Statutenänderung:
10.06.2014.
Domizil neu:
c/o René Max Hartmann, Mühlebergstrasse 14, 4934 Madiswil. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheidegger, Werner, von Madiswil, in Madiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, René Max, von Pratteln, in Madiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kämpfer, Therese, von Sigriswil, in Madiswil, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Jäggi, Stephan Hermann, von Solothurn, in Gutenburg (Madiswil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rolli, Ernst, von Oberbalm, in Madiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Interrevi AG (CHE-101.493.350), in Huttwil, Revisionsstelle [bisher: Interrevi AG (CH-249.3.001.145-3)].