Reports for Hubert Karl Kälin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hubert Karl Kälin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004675649, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
buildastiq AG, in Olten, CHE-100.637.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668926).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Hubert Karl, von Einsiedeln, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Stefan, von Rumendingen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004668926, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
buildastiq AG, in Olten, CHE-100.637.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589725).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Hubert Karl, von Einsiedeln, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004586596, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
buildastiq AG, in Olten, CHE-100.637.362, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3904559).
Statutenänderung:
18.12.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Hubert Karl, von Einsiedeln, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schärer, Stefan, von Rumendingen, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.