Reports for Hanspeter Kägi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hanspeter Kägi
Holdings
Newest SOGC notifications: Hanspeter Kägi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004749955, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kägi Gartenbau GmbH, in Turbenthal, CHE-113.026.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, S.0, Publ. 2507033).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi-Müller, Edith, von Turbenthal, in Turbenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Matthias, von Turbenthal, in Wila, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Turbenthal, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kägi, Hanspeter, von Turbenthal, in Turbenthal, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Ruppli, Cornelia, von Turbenthal, in Wila, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2507033, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kägi Gartenbau GmbH, in Turbenthal, CHE-113.026.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 24.08.2015, Publ. 2334291).
Statutenänderung:
19.11.2015.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Hanspeter, von Turbenthal, in Turbenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Kägi-Müller, Edith, von Turbenthal, in Turbenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00];
Kägi, Matthias, von Turbenthal, in Turbenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 1683081, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gärtnerei Kägi AG, in Turbenthal, CHE-108.807.840, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2013, Publ. 7089130).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kägi, Konrad, von Turbenthal, in Turbenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Hanspeter, von Turbenthal, in Turbenthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BRT - Bruno Ruppli Treuhand (CHE-111.657.883), in Turbenthal, Revisionsstelle [bisher: BRT - Bruno Ruppli Treuhand (CH-020.1.045.372-8)].