Reports for René Junod
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Junod
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3666727, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
neutec Werkzeugmaschinen AG, in Küssnacht (SZ), CHE-109.537.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2015, Publ. 2459577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neuenschwander, Jürg, von Zürich, in Egg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lagler, Benno, von Schwyz, in Küssnacht (SZ), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Junod, René, von Sainte-Croix, in Spiez, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutz, Christoph, von Nesslau, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3919054, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
neutec Werkzeugmaschinen AG, bisher in Mönchaltorf, CH-020.3.025.656-8, Handel mit Werkzeugmaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2002, S. 21, Publ. 415792).
Gründungsstatuten:
15.03.2002.
Statutenänderung:
4.04.2007.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
Artherstrasse 60, 6405 Immensee.
Zweck:
Handel mit Werkzeugmaschinen und deren Peripherieprodukten sowie Erbringen von Dienstleistungen in obigem Zusammenhang;
kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu födern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen;
kann im In- und Ausland Filialen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten sowie im Rahmen des Gesetzes Liegenschaften, Unternehmen, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben bzw. errichten, verwalten, belasten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft, dem SHAB. Sie können auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neuenschwander, Jürg, von Zürich, in Egg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Lagler, Benno, von Schwyz, in Küssnacht am Rigi, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Junod, René, von Sainte-Croix, in Kirchlindach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bellerive Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
neutec Werkzeugmaschinen AG, in Mönchaltorf, Mettlenbachstrasse 29, 8617 Mönchaltorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.03.2002.
Zweck:
Handel mit Werkzeugmaschinen und deren Peripherieprodukten sowie Erbringen von Dienstleistungen in obigem Zusammenhang;
kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, ihren Zweck zu födern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen;
kann im In- und Ausland Filialen, Betriebsstätten und Zweigniederlassungen errichten sowie im Rahmen des Gesetzes Liegenschaften, Unternehmen, Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben bzw. errichten, verwalten, belasten und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im Publikationsorgan der Gesellschaft, dem SHAB. Sie können auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen, sofern Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Neuenschwander, Jürg, von Zürich, in Egg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lagler, Benno, von Schwyz, in Küssnacht am Rigi, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junod, René, von Sainte-Croix, in Kirchlindach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellerive Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.