Reports for Rudolf Junkert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Junkert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6375976, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Seebüel Immobilien AG, in Goldach, CH-320.3.022.621-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2011, S. 0, Publ. 6176042).
Firma neu:
Seebüel Immobilien AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.10.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stambach, Hans Peter, von Winterthur und Aarau, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Junkert, Rudolf, von Bischofszell, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Löhrer, Armin, von Niederhelfenschwil, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6100058, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Abrova Treuhand GmbH, in Rorschach, CH-320.4.065.863-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 11, Publ. 5246276).
Statutenänderung:
24.03.2011.
Sitz neu:
Goldach.
Domizil neu:
c/o Reinhard Enderle, Wiesentalweg 4, 9403 Goldach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junkert, Rudolf, von Bischofszell, in Goldach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderle, Reinhard, von St. Gallen, in Goldach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6037706, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Weingenossenschaft Vincop St. Gallen, in St. Gallen, CH-320.5.023.818-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2008, S. 12, Publ. 4325916). [behördliche Umbenennung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junkert, Rudolf genannt Ruedi, von Bischofszell, in Goldach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürkler, Eugen, von Wildhaus-Alt St. Johann, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Alt St. Johann];
Jäggi, Walter genannt Walo, von Madiswil, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Abtwil SG (Gaiserwald), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bonfida Treuhand AG (CH-320.3.029.252-1), in St. Gallen, Revisionsstelle.