Reports for Erwin Jungen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Erwin Jungen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005763620, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wasserversorgungsgenossenschaft der Gemeinden Aeschi und Spiez, in Spiez, CHE-106.260.735, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchs, Jean-Pierre, von Jaun, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungen, Erwin, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005249696, Commercial Registry Office Berne, (36)
datawork GmbH, in Spiez, CHE-104.803.004, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284275).
Statutenänderung:
08.07.2021.
Stammkapital neu:
CHF 70'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.06.2021 gemäss Vertrag vom 18.06.2021 50 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Auto-Lack-Design AG, in Spiez (CHE-106.625.239), wofür 50 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungen, Erwin, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 68 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jungen, Beatrice, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Spiez].
Publication number: HR02-1005045238, Commercial Registry Office Berne, (36)
Auto-Lack-Design AG, in Spiez, CHE-106.625.239, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, S.0, Publ. 932037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurzen, Martin, von Frutigen, in Spiez, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jungen, Erwin, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hondrich (Spiez), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Jungen, Beatrice, von Frutigen, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.