Reports for Ursula Jost
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ursula Jost
Holdings
Newest SOGC notifications: Ursula Jost
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006015111, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 67 vom 08.04.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 14'408 vom 03.04.2024 Gemeinnützige Baugenossenschaft Richterswil, in Richterswil, CHE-102.372.482, Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2024, Publ. 1006002672).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Ursula, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1006002672, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gemeinnützige Baugenossenschaft Richterswil, in Richterswil, CHE-102.372.482, Genossenschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2015, S.0, Publ. 2077577).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppin, Andreas, von Wangen SZ, in Wangen SZ, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jost, Ursula, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005998985, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Jugendnetzwerk, in Horgen, CHE-107.431.904, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberholzer, Elisabeth, von Goldingen, in Horgen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boos, Stephan, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jost, Ursula, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Samuel, von Zürich, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Romer, Jacqueline Bettina, von Schänis und Zürich, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].